Teit Weirum Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Take-Off Equipment V/Teit Weirum Knudsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.899' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2021) |
Største underskud: | -7.176' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 8.668' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største gæld: | 13.732' DKK UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af TR05 HOLDING ApS (19 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 i Take-Off Equipment V/Teit Weirum Knudsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Teit Weirum Knudsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Teit i 6 år 10 måneder, inden stoppet d. 22. november 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TR05 HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Gneis ApS
Via TR05 HOLDING ApS -
Basecamp invest ApS
Via TR05 HOLDING ApS -
ÅBN ApS
Via Basecamp invest ApS -
Wenemea ApS
Via Basecamp invest ApS -
Pulldog ApS
Via TR05 HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
Pulldog ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2019 -
Gneis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2008 -
Basecamp invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2019 -
TR05 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
Wenemea ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.01.2023 -
ÅBN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
ÅBN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.01.2024
Registreringsdato: 29.01.2024 -
ÅBN IVS (Nu: ÅBN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.01.2024
Registreringsdato: 28.01.2024 -
Wenemea ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023
Blå bog (fortsat)
Teit har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Basecamp invest ApS -
Direktør og Reel ejer
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Direktør og Reel ejer
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
14.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor TR05 HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.622' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor TR05 HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.963' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 449' DKK (ÅBN IVS (Nu: ÅBN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 320' DKK (ÅBN IVS (Nu: ÅBN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -76' DKK (Basecamp invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Teit' netværk er Ralf Sohl.