Adis Abaz
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pronto Pizza V/Adis Abaz (Ejer) |
Største overskud: | 3.688' DKK TRAFIKSKOLEN ApS (2023) |
Største underskud: | -159' DKK TS ejendomme Esbjerg ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 5.810' DKK TRAFIKSKOLEN ApS (2023) |
Største gæld: | 8.713' DKK TS ejendomme Esbjerg ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TRAFIKSKOLEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TRAFIKSKOLEN ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 ved Pronto Pizza V/Adis Abaz som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Adis Abaz der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Adis i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. februar 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
TRAFIKSKOLEN ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
TS ejendomme Esbjerg ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Trafikdanmark ApS
Via TRAFIKSKOLEN ApS
Direktørposter (3)
-
TS ejendomme Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2020 -
ESBJERG KØRESKOLE CENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2013 -
Trafikdanmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
TRAFIKSKOLEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Trafikdanmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
TS ejendomme Esbjerg ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020 -
TS ejendomme Esbjerg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020
Blå bog (fortsat)
Adis har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via TRAFIKSKOLEN ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
09.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2013 - 01.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
15.01.2013 - 14.12.2015
Direktør
23.02.2013 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TRAFIKSKOLEN ApS fremviste et overskud på 3.688' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor TS ejendomme Esbjerg ApS fremviste et underskud på 159' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.688' DKK (TRAFIKSKOLEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.810' DKK (TRAFIKSKOLEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 664' DKK (TS ejendomme Esbjerg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Adis' netværk er Syrak Sander Larsen Underbjerg.