Tina Hornbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | NICO INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 737' DKK NICO INVEST ApS (2015) |
Største underskud: | -1.628' DKK NICO INVEST ApS (2017) |
Største egenkapital: | 861' DKK NICO INVEST ApS (2015) |
Største gæld: | 1.776' DKK NICO INVEST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NICO INVEST ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af NICO INVEST ApS (27 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1990 i NICO INVEST ApS (tidligere SAFI 37 ApS) i hvervet som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Tina Hornbæk købte virksomheden NICO INVEST ApS den 1. oktober 1990. Tina der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Tina i 27 år 1 måned, inden stoppet d. 21. november 2017.
Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2015 viste et overskud på 737' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hornbæk ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Fam Hornbæk holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hornbæk Bolig ApS
Via Fam Hornbæk holding ApS
Direktørposter (1)
-
Hornbæk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2020
Tidslinje (17)
-
Hornbæk ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2022
Registreringsdato: 01.12.2022 -
Hornbæk ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Fam Hornbæk holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020
Blå bog (fortsat)
Tina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
06.05.2020 - 12.07.2020
Reel ejer
06.05.2020 - 12.07.2020
Direktør
06.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
13.07.2020 - 30.11.2022
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør og Ejer
01.10.1990 - 04.07.2018
Bestyrelsesmedlem
21.11.2017 - 04.07.2018
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.01.2000 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tina Hornbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fam Hornbæk holding ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Gennem sit holdingselskab Fam Hornbæk holding ApS har Tina dermed også andele i Hornbæk Bolig ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Tina Hornbæk, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor NICO INVEST ApS landede et overskud på 737' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NICO INVEST ApS landede et underskud på 1.628' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5' DKK (Hornbæk ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (Hornbæk Bolig ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 272' DKK (Hornbæk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -98' DKK (Hornbæk Bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tina' netværk er Frederik Hornbæk.