Jytte Søndergaard
Karrieren startede hos: | ØSTER ASSELS BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for flere år siden ved ØSTER ASSELS BRUGSFORENING med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jytte Søndergaard i 85 år, før stoppet den 14. marts 2000.
Nu arbejder virksomheden med købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moutrup Vindkraft II I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2000
Registreringsdato: 14.03.2000 -
Moutrup Vindkraft II I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.11.1999
Registreringsdato: 06.11.1999 -
ØSTER ASSELS BRUGSFORENING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.1915
Registreringsdato: 12.03.1915
Blå bog (fortsat)
Jytte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 109 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.03.1915 - 14.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jytte' netværk er Arne Balle Kristensen.