Allan Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | M B Solution V/Allan Møller Jensen Og Helle Bering (Ejer) |
Største overskud: | 1.112' DKK Rask Mølle Termografi ApS (2023) |
Største underskud: | -4' DKK AMJ Rask Mølle Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 867' DKK Rask Mølle Termografi ApS (2023) |
Største gæld: | 1.015' DKK Rask Mølle Termografi ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Rask Mølle Termografi ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AMJ Rask Mølle Holding ApS (4 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1999 ved M B Solution V/Allan Møller Jensen Og Helle Bering med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Helle Bering at Allan Møller Jensen stiftede M B Solution V/Allan Møller Jensen Og Helle Bering den dag i november 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Allan i 1 måned, før stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AMJ Rask Mølle Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Rask Mølle Termografi ApS
Via AMJ Rask Mølle Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AMJ Rask Mølle Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.07.2020 -
Rask Mølle Termografi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Rask Mølle Termografi ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Rask Mølle Termografi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
AMJ Rask Mølle Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020 -
AMJ Rask Mølle Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.07.2020 - 27.12.2023
Bestyrelsesmedlem
28.07.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
16.11.1999 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Allan Møller Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AMJ Rask Mølle Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 432' DKK. Igennem holdingselskabet AMJ Rask Mølle Holding ApS har Allan derfor også ejerandele i Rask Mølle Termografi ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Allan Møller Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor AMJ Rask Mølle Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 387' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AMJ Rask Mølle Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.112' DKK (Rask Mølle Termografi ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 867' DKK (Rask Mølle Termografi ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 432' DKK (AMJ Rask Mølle Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Kim Kjærskov.