Martin Corvinius
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bøegh & Corvinius I/S V/Sune Bøegh, Martin C.Lyhne (Ejer) |
Største overskud: | 3.065' DKK ONLINE-RESULTS A/S (2022) |
Største underskud: | -4.978' DKK ONLINE-RESULTS A/S (2021) |
Største egenkapital: | 5.652' DKK ONLINE-RESULTS A/S (2020) |
Største gæld: | 10.236' DKK ONLINE-RESULTS A/S (2021) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos ONLINE-RESULTS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af CORVINIUS VENTURES ApS (13 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 ved Bøegh & Corvinius I/S V/Sune Bøegh, Martin C.Lyhne i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Sune Bøegh at Martin Corvinius stiftede Bøegh & Corvinius I/S V/Sune Bøegh, Martin C.Lyhne den dag i december 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Martin i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen databaseværter og -formidlere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CORVINIUS VENTURES ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ReviewPilot ApS
Via CORVINIUS VENTURES ApS -
WorkDigital ApS
Via CORVINIUS VENTURES ApS
Direktørposter (3)
-
ReviewPilot ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2019 -
CORVINIUS VENTURES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2011 -
WorkDigital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
PAUSGAARD AUTOTEKNIK ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
PAUSGAARD AUTOTEKNIK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
WorkDigital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
ONLINE-RESULTS A/S
Fratrådt som direktørDato: 28.12.2022
Registreringsdato: 28.12.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.02.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.05.2019 - 01.02.2023
Direktør
29.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51,6% -
Direktør
01.10.2021 - 30.01.2022
Direktør
31.01.2022 - 28.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ONLINE-RESULTS A/S landede et overskud på 3.065' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ONLINE-RESULTS A/S landede et underskud på 4.978' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 171' DKK (CORVINIUS VENTURES ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (ReviewPilot ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.079' DKK (CORVINIUS VENTURES ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 84' DKK (ReviewPilot ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Michael Lund Mortensen.