Claus Smith Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ac Trading I/S (Ejer) |
Største overskud: | 938' DKK SNEDKERGAARDEN THEM A/S (2021) |
Største underskud: | -964' DKK SNEDKERGAARDEN THEM A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.202' DKK SNEDKERGAARDEN THEM A/S (2015) |
Største gæld: | 11.082' DKK SNEDKERGAARDEN THEM A/S (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos SNEDKERGAARDEN THEM A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STOLEHUSET VEJLE A/S (8 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1999 i Ac Trading I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Anders Wonge Hjorth at Claus Smith Frandsen stiftede Ac Trading I/S den dag i november 1999. Hvervet som Ejer og Stifter havde Claus i 1 år, inden stoppet d. 13. november 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Clasalima Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Clasalima Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
SNEDKERGAARDEN THEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
SNEDKERGAARDEN THEM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
SNEDKERGAARDEN THEM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
SNEDKERGAARDEN THEM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2022 - 22.05.2024
Bestyrelsesmedlem
23.05.2024 - 25.06.2024
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2005 - 28.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2000 - 28.03.2009
Direktør
29.05.2001 - 28.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.06.2003 - 08.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Smith Frandsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Clasalima Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 63' DKK. Igennem sit holdingselskab Clasalima Holding ApS har Claus dermed også ejerandele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Claus Smith Frandsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Clasalima Holding ApS fremviste et overskud på 42' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Clasalima Holding ApS fremviste et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 964' DKK (SNEDKERGAARDEN THEM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 925' DKK (SNEDKERGAARDEN THEM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (Clasalima Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Finn Hornhaver Bruun.