Anders Hjort Hovmøller
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hovmoller.Com V/Anders Hovmøller (Ejer) |
Største overskud: | 142' DKK REZET ApS (2021-22) |
Største underskud: | -2.502' DKK Undine A/S (Nu: Searine A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.707' DKK Undine A/S (Nu: Searine A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 849' DKK REZET ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Undine A/S (Nu: Searine A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOVMØLLER HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1999 hos Hovmoller.Com V/Anders Hovmøller i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anders Hjort Hovmøller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 30. juni 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOVMØLLER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
REZET ApS
Via HOVMØLLER HOLDING ApS -
Searine A/S
Via HOVMØLLER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HOVMØLLER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2007 -
Searine A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.07.2023 -
REZET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
Searine A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2023
Tidslinje (19)
-
Undine A/S (Nu: Searine A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
Undine A/S (Nu: Searine A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
Undine A/S (Nu: Searine A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.11.2020 - 30.04.2021
Direktør
11.11.2020 - 12.04.2022
Reel ejer
01.05.2021 - 07.04.2022
Reel ejer
08.04.2022 - 31.01.2024
Bestyrelsesmedlem
12.04.2022 - 03.07.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
04.07.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2024 - 27.04.2024
Reel ejer
28.04.2024 - 28.04.2024
Reel ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
06.12.2000 - 12.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2009 - 29.06.2010
Reel ejer og Direktør
01.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2008 - 15.09.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Hjort Hovmøller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HOVMØLLER HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -206' DKK. Gennem holdingselskabet HOVMØLLER HOLDING ApS har Anders derfor også andele i REZET ApS (100%) samt Searine A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anders Hjort Hovmøller, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor REZET ApS kunne fremvise et overskud på 142' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor REZET ApS kunne fremvise et underskud på 652' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kim Madsen.