Regina Rainys
Erhvervsaktiv: | 3. jan. 2000 - 17. aug. 2022 |
Karrieren startede hos: | Rekord-Rens /Regina Rainys (Ejer) |
Største overskud: | 484' DKK ARoS Multiservice ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 429' DKK ARoS Multiservice ApS (2021) |
Største gæld: | 303' DKK ARoS Multiservice ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ARoS Multiservice ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rekord-Rens /Regina Rainys (24 år 8 måneder) |
Det startede i 2000 i Rekord-Rens /Regina Rainys (tidligere Rekord-Rens /Regina Rainene) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Regina Rainys og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Regina nu bestreddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor renserier, selvbetjeningsvaskerier mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rekord-Rens /Regina Rainys
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
ARoS Multiservice ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
ARoS Multiservice ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2022
Registreringsdato: 17.08.2022 -
ARoS Multiservice ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021
Blå bog (fortsat)
Regina har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.06.2020 - 17.08.2022
Direktør
12.06.2020 - 18.05.2021
Reel ejer
01.05.2021 - 17.08.2022
Direktør
21.06.2021 - 17.08.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ARoS Multiservice ApS kunne fremvise et overskud på 484' DKK.