Faisel Rashid
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ZSM Transport (Ejer) |
Største overskud: | 152' DKK Dansk Befordring Kursus IVS (Nu: Dansk Befordrings center ApS) (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 229' DKK Dansk Befordring Kursus IVS (Nu: Dansk Befordrings center ApS) (2023) |
Største gæld: | 244' DKK Dansk Befordring Kursus IVS (Nu: Dansk Befordrings center ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Dansk Befordring Kursus IVS (Nu: Dansk Befordrings center ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Befordrings center ApS (5 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2015 hos ZSM Transport som Ejer. Faisel Rashid købte virksomheden ZSM Transport den 1. august 2015. Faisel der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Faisel i 5 år 5 måneder, inden stoppet den 6. januar 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor rutebuskørsel, by- og nærtrafik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Befordrings center ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Dansk Befordrings center ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2018
Tidslinje (28)
-
ZSM Transport (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021 -
Grønnetaxa IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020 -
ByensTaxa IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020
Blå bog (fortsat)
Faisel har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2015 - 06.01.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
09.05.2018 - 07.05.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.05.2018 - 21.01.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.05.2018 - 17.12.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Dansk Befordring Kursus IVS (Nu: Dansk Befordrings center ApS) fremviste et overskud på 152' DKK.