Gitte Skovshoved
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2010 (14 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SERVICECHEFEN DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 203' DKK M/G Skovshoved Holding ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 286' DKK M/G Skovshoved Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 2.525' DKK M/G Skovshoved Holding ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SERVICECHEFEN DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hirse I/S (8 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2010 ved SERVICECHEFEN DANMARK A/S med titlen som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev grundlagt af Gitte Skovshoved der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred Gitte i 5 år 10 måneder, før stoppet den 18. februar 2016.
Virksomheden opererede indenfor call centres virksomhed. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 123' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Alt muligt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
M/G Skovshoved Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
T. NIELSEN HVIDEVARER ApS
Via M/G Skovshoved Holding ApS
Tidslinje (16)
-
M/G Skovshoved Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Alt muligt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2022
Registreringsdato: 16.10.2022 -
M/G Skovshoved Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.07.2021
Registreringsdato: 13.07.2021
Blå bog (fortsat)
Gitte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
16.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.06.2021 - 13.07.2021
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.04.2011 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
31.01.2018 - 15.10.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.04.2010 - 24.06.2016
Bestyrelsesmedlem
12.02.2014 - 18.02.2016
Ejerandel: 100%
Gitte Skovshoved er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M/G Skovshoved Holding ApS (ejer lige nu 30%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 232' DKK. Igennem holdingselskabet M/G Skovshoved Holding ApS har Gitte derfor også ejerandele i T. NIELSEN HVIDEVARER ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Gitte Skovshoved, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor M/G Skovshoved Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 203' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Mia Skovshoved Horshauge.