Danni Peter Henriksen
Erhvervsaktiv: | 26. okt. 1999 - 13. okt. 2021 |
Karrieren startede hos: | Alt I Nedrivning V/Danni Henriksen (Ejer) |
Største overskud: | 254' DKK Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) (2021) |
Største underskud: | -285' DKK Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 263' DKK Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.078' DKK Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alt I Nedrivning V/Danni Henriksen (8 år 6 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1999 i Alt I Nedrivning V/Danni Henriksen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Danni Peter Henriksen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Danni i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DPH Nedrivning ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Frisør Saksen ApS
Via DPH Nedrivning ApS
Direktørposter (2)
-
Frisør Saksen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2017 -
DPH Nedrivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2016
Tidslinje (9)
-
Frisør Saksen IVS (Nu: Frisør Saksen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Frisør Saksen IVS (Nu: Frisør Saksen ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017 -
Frisør Saksen IVS (Nu: Frisør Saksen ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2017
Registreringsdato: 30.08.2017
Blå bog (fortsat)
Danni har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.08.2017 - 13.10.2021
Direktør og Reel ejer
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.10.1999 - 30.04.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 30.06.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) kunne offentliggøre et overskud på 254' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS) kunne offentliggøre et underskud på 285' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 285' DKK (Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -24' DKK (Dph nedrivning IVS (Nu: DPH Nedrivning ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -86' DKK (Frisør Saksen IVS (Nu: Frisør Saksen ApS)).