Kim René Hygild Monnick
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.M. Data v/ Kim Monnick (Stifter) |
Største overskud: | 682' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største underskud: | -399' DKK Bostedet Oasen ApS (2021) |
Største egenkapital: | 488' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Største gæld: | 4.208' DKK Bostedet Oasen ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos Bostedet Oasen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K.M. Data v/ Kim Monnick (24 år 11 måneder) |
Det hele startede i 1999 i K.M. Data v/ Kim Monnick (tidligere Hønsinge Ejendomsservice v/Kim Rene Monnick) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Kim René Hygild Monnick og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Kim nu bestreddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K.M. Data v/ Kim Monnick
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KRM GRUPPEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
KRM GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2019 -
Specialkompagniet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Bostedet Oasen ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
Bostedet Oasen ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Bostedet Oasen ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.06.2018 - Stadig aktiv
Direktør
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2019 - 28.02.2022
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 28.02.2023
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - 14.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Specialkompagniet ApS kunne fremvise et overskud på 108' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KRM GRUPPEN ApS kunne fremvise et underskud på 70' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 682' DKK (Bostedet Oasen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (KRM GRUPPEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 488' DKK (Bostedet Oasen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -131' DKK (KRM GRUPPEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hans Raunsø Jensen.