Hugo Møller
Karrieren startede hos: | S. ERIKSEN. AALBORG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 36.869' DKK DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2020-21) |
Største underskud: | -5.878' DKK DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 106.430' DKK DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (2019-20) |
Største gæld: | 148.205' DKK DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S (2021-22) |
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i S. ERIKSEN. AALBORG A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hugo Møller i 16 år 10 måneder, inden stoppet d. 17. december 1990.
Nu opererer virksomheden indenfor dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 viste et overskud på 3.550' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANBRIT HOLDING AALBORG A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DANBRIT HOLDING AALBORG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.1998
Bestyrelsesposter (2)
-
DANBRIT HOLDING AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.1998 -
DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.1982
Tidslinje (12)
-
DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023 -
Landmand Hugo Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015 -
DEMA-MØBLER A/S (Nu: AMED, HERNING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2002
Registreringsdato: 23.09.2002
Blå bog (fortsat)
Hugo har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
16.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.06.1982 - 21.03.2023
Bestyrelsesmedlem
11.06.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.11.1999 - 30.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1985 - 23.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.1974 - 17.12.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Hugo Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DANBRIT HOLDING AALBORG A/S (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 100.140' DKK. Gennem sit holdingselskab DANBRIT HOLDING AALBORG A/S har Hugo dermed også andele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hugo Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S landede et overskud på 36.869' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DANBRIT HOLDING AALBORG A/S landede et underskud på 5.878' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 30.926' DKK (DANBRIT AKKUMULATOR AALBORG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 100.140' DKK (DANBRIT HOLDING AALBORG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 10.084' DKK (S. ERIKSEN. AALBORG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Hugo' netværk er Torben Møller.