Christian Willesen
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CW Bizz v/Christian Willesen (Stifter) |
Største overskud: | 270' DKK Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (2022) |
Største underskud: | -49' DKK Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 473' DKK Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (2022) |
Største gæld: | 346' DKK Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CW Bizz v/Christian Willesen (24 år 11 måneder) |
Det begyndte den dag i 1999 hos CW Bizz v/Christian Willesen (tidligere Spaceship/Organism v/Christian Willesen) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Christian Willesen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Christian nu besiddet i 24 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor event catering.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CW Bizz v/Christian Willesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Street Food Denmark Karavanen ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (10)
-
Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Øboderne IVS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2017
Registreringsdato: 10.12.2017 -
Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.02.2017
Registreringsdato: 10.02.2017
Blå bog (fortsat)
Christian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
10.02.2017 - 20.08.2024
Ejer
10.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.04.2016 - 10.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.03.2003 - 01.11.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) landede et overskud på 270' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Street Food Denmark Karavanen IVS (Nu: Street Food Denmark Karavanen ApS) landede et underskud på 49' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Finn Lynge Jepsen.