Morten Egelund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1998 (26 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BAR'NANA V/JACOB & MORTEN EGELUND JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 996' DKK VERINAMES A/S (Nu: WINNER HOLDING ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -491' DKK ZPIN ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.594' DKK ZALES A/S (2014-15) |
Største gæld: | 1.554' DKK TELE & NETTRAFIK ApS (Nu: FUNDRAIZERS ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TELE & NETTRAFIK ApS (Nu: FUNDRAIZERS ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af EGE HOLDING ApS (24 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1998 ved BAR'NANA V/JACOB & MORTEN EGELUND JENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jacob Egelund Jensen at Morten Egelund Jensen stiftede BAR'NANA V/JACOB & MORTEN EGELUND JENSEN den dag i april 1998. Rollen som Ejer og Stifter bestred Morten i 2 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden opererede indenfor værtshuse, bodegaer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
BØJES HOLDING ApS
Via EGE HOLDING ApS -
ZALES A/S
Via EGE HOLDING ApS -
BUSINESS TRAVELLER DENMARK ApS
Via EGE HOLDING ApS -
GCI ApS - Global Climate Institute
Via EGE HOLDING ApS -
Teletrafik 2017 ApS
Via EGE HOLDING ApS -
Plant-Now.com ApS
Via EGE HOLDING ApS
Direktørposter (6)
-
EGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2000 -
ZALES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2005 -
GCI ApS - Global Climate Institute
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2017 -
BUSINESS TRAVELLER DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2006 -
Teletrafik 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2017 -
BØJES HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
ZALES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2005
Tidslinje (46)
-
Track Technology Group ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2022
Registreringsdato: 19.10.2022 -
Track Technology ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2022
Registreringsdato: 19.10.2022 -
Renalet ApS (Nu: Europe Sales & Services ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
11.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Egelund Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.108' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BØJES HOLDING ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Egelund Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor GCI ApS - Global Climate Institute kunne offentliggøre et overskud på 969' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ZPIN ApS kunne offentliggøre et underskud på 491' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 22' DKK (VERINAMES A/S (Nu: WINNER HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 602' DKK (VERINAMES A/S (Nu: WINNER HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Plant-Now.com IVS (Nu: Plant-Now.com ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jacob Egelund Jensen.