Anders Dalum Hansen
St.Ajstrupvej 70, 9240 Nibe, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 1979 (45 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S KA-MAR FARM (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Landinspektør Anders Dalum Hansen (32 år 9 måneder) |
Det begyndte for mange år siden hos A/S KA-MAR FARM i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Dalum Hansen i 13 år 7 måneder, inden stoppet den 17. februar 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. juni 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Landinspektør Anders Dalum Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
A/S KA-MAR FARM
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.1993
Registreringsdato: 17.02.1993 -
HØNSERIEJER/LANDINSPEKTØR ANDERS DALUM HANSEN (Nu: Landinspektør Anders Dalum Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1992
Registreringsdato: 01.01.1992 -
A/S KA-MAR FARM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.1979
Registreringsdato: 18.06.1979
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.06.1979 - 17.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?