Bo Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 1982 (42 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEOPS INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 42.692' DKK ALLERØD BYBOLIG ApS (2020) |
Største underskud: | -22.022' DKK ÅPARKEN A/S (Nu: DESIGN CITY VEST A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 63.922' DKK KIF HÅNDBOLD INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 193.018' DKK EJENDOMSSELSKABET GÅSEBAKKEN ApS (Nu: AKTIV WIND ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos KIF HÅNDBOLD ELITE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S HEDEHUSENE (17 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 i KEOPS INVEST ApS (tidligere KARL ERIK SØRENSEN AUTOFINANS ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bo Kristensen i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 16. marts 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BK Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bredstrupvej Invest ApS
Via BK Invest Holding ApS
Direktørposter (2)
-
BK Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2014 -
Bredstrupvej Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (249)
-
EJENDOMSSELSKABET SOFIENLYSTVEJ, MALLING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
EJENDOMSSELSKABET SOFIENLYSTVEJ, MALLING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
EJENDOMSSELSKABET SOFIENLYSTVEJ, MALLING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024
Blå bog (fortsat)
Bo har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.09.2014 - Stadig aktiv
Direktør
13.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.10.2014 - 09.02.2021
Direktør
02.12.2014 - 30.04.2024
Reel ejer
10.02.2021 - 22.08.2024
Bestyrelsesmedlem
30.04.2024 - 22.08.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
20.09.2018 - 31.08.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.09.2018 - 06.01.2022
Reel ejer
01.09.2019 - 05.04.2020
Reel ejer
06.04.2020 - 27.06.2022
Bestyrelsesmedlem
06.01.2022 - 27.06.2022
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.08.2021 - 06.05.2022
Ejerandel: 33,33%
Bo Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BK Invest Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.312' DKK. Igennem sit holdingselskab BK Invest Holding ApS har Bo dermed også ejerandele i Bredstrupvej Invest ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Bo Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ALLERØD BYBOLIG ApS fremviste et overskud på 42.692' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Ejendomsselskabet Skt. Pauls Gade 25 ApS fremviste et underskud på 17.588' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.679' DKK (TRAVELMARKET 2001 A/S (Nu: TRAVELMARKET A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.853' DKK (ALLERØD BYBOLIG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.160' DKK (ALLERØD BYBOLIG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17' DKK (Bredstrupvej Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Jan Jakobsen.