Ejler Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PROJEKTSUPPORT V/EJLER JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.281' DKK PROJEKTOR A/S (Nu: PROJECTOR A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -1.042' DKK EJLER JENSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 24.702' DKK KENT EJLER JENSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 21.339' DKK PROJEKTOR A/S (Nu: PROJECTOR A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos PROJEKTOR A/S (Nu: PROJECTOR A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJLER JENSEN HOLDING ApS (26 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1995 i PROJEKTSUPPORT V/EJLER JENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ejler Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ejler i 18 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. juni 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJLER JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EJLER JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.1998
Bestyrelsesposter (3)
-
Ejler Projects A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2017 -
Ejendomsselskabet Studsgade 24-26 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.08.2017 -
Ejendomsselskabet Silkeborgvej 285 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
KENT EJLER JENSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022 -
EJENDOMSSELSKABET TEBBESTRUPVEJ 107, RANDERS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2018
Registreringsdato: 16.11.2018 -
EJLER OG KENT JENSEN HOLDING ApS (Nu: PROJECTOR HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2018
Registreringsdato: 05.03.2018
Blå bog (fortsat)
Ejler har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.04.1998 - Stadig aktiv
Direktør
28.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2010 - Stadig aktiv
Direktør
24.11.2014 - 10.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Ejler Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EJLER JENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.156' DKK. Gennem holdingselskabet EJLER JENSEN HOLDING ApS har Ejler derfor også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ejler Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor PROJECTOR EUROPE A/S kunne fremvise et overskud på 2.493' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EJLER JENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.042' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.585' DKK (PROJEKTOR A/S (Nu: PROJECTOR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 148' DKK (Ejendomsselskabet Studsgade 24-26 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.702' DKK (KENT EJLER JENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 729' DKK (Ejler Projects A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ejler' netværk er Bill Andersen.