Kirsten Nanny Wolf Vaupel
Erhvervsaktiv siden: | 14. maj 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | VAUPEL ENTREPRISE V/KIRSTEN VAUPEL (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -139' DKK FULLCOM A/S (Nu: FULLCOM ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 101' DKK FULLCOM A/S (Nu: FULLCOM ApS) (2014) |
Største gæld: | 123' DKK FULLCOM A/S (Nu: FULLCOM ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af VAUPEL ENTREPRISE V/KIRSTEN VAUPEL (34 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1990 hos VAUPEL ENTREPRISE V/KIRSTEN VAUPEL med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kirsten Nanny Wolf Vaupel og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Kirsten nu bestreddet i 34 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen undervisning i kulturelle discipliner.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VAUPEL ENTREPRISE V/KIRSTEN VAUPEL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FULLCOM A/S (Nu: FULLCOM ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.1999
Registreringsdato: 30.09.1999 -
FULLCOM A/S (Nu: FULLCOM ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.1997
Registreringsdato: 25.02.1997 -
VAUPEL ENTREPRISE V/KIRSTEN VAUPEL (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.05.1990
Registreringsdato: 14.05.1990
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.05.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.02.1997 - 30.09.1999
Ejerandel: Intet ejerskab