Anne Karin Suckling
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 1989 - 1. jan. 2012 |
Karrieren startede hos: | d'aqua I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af d'aqua I/S (35 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1989 hos d'aqua I/S (tidligere PROVIANTEN/NUTSHEEL PACKAGIN I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Patrick Anthony Joseph Suckling at Anne Karin Suckling stiftede d'aqua I/S den dag i april 1989. Titlen som Ejer og Stifter har Anne nu bestreddet i 35 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
d'aqua I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
D'aqua I/S v/P og A Suckling (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2012
Registreringsdato: 01.01.2012 -
D'aqua I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2004
Registreringsdato: 01.09.2004 -
D'aqua I/S v/P og A Suckling (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2004
Registreringsdato: 01.09.2004
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 01.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2004 - 01.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Patrick Anthony Joseph Suckling.