Jette Nejstgaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1990 (33 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S SATURNUS AF 21.11.1990 (Ejer) |
Største overskud: | 2.934' DKK SIGNATUR A/S (2022) |
Største underskud: | -3.650' DKK LOWE A/S (Nu: JHML ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 7.505' DKK GFKJUS 594 ApS (Nu: NEJSTGAARD HOLDING ApS) (2014) |
Største gæld: | 5.998' DKK LOWE A/S (Nu: JHML ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos LOWE A/S (Nu: JHML ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af NEJSTGAARD HOLDING ApS (24 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1990 ved I/S SATURNUS AF 21.11.1990 i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Peter Kragh Falkenberg, Christian Mathiasen, Jan Rerup, Claus Torben Warming, Einar Nicolaisen Møller, Jens Bundgaard, Levi Jensen at Jette Nejstgaard stiftede I/S SATURNUS AF 21.11.1990 den dag i november 1990. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jette i 9 år 1 måned, før stoppet den 31. december 1999.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NEJSTGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIGNATUR A/S
Via NEJSTGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
NEJSTGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
SIGNATUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
Josefine Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Josefine Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021 -
SIGNATUR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2020
Registreringsdato: 31.05.2020
Blå bog (fortsat)
Jette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.07.2000 - Stadig aktiv
Direktør
22.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.07.2021 - 20.09.2023
Reel ejer
03.08.2023 - 20.09.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2005 - 14.09.2016
Bestyrelsesmedlem
15.09.2016 - 30.05.2020
Bestyrelsesmedlem
31.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via NEJSTGAARD HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
08.01.1997 - 28.11.2018
Direktør
08.01.1997 - 28.11.2018
Reel ejer
31.12.2006 - 15.10.2019
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2006 - 25.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Nejstgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SIGNATUR A/S der præsenterede et overskud på 2.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved LOWE A/S (Nu: JHML ApS) der præsenterede et underskud på 3.650' DKK.
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 1997 til 2018 hos JHML ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.084' DKK (SIGNATUR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.594' DKK (GFKJUS 594 ApS (Nu: NEJSTGAARD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.584' DKK (SIGNATUR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Pernille Colding.