Bent Møller Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INFO:PARTNER DANMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.182' DKK IT SOLUTION POINT A/S (2013-14) |
Største underskud: | -207' DKK ApS KBUS 35 NR. 1226 (Nu: R & U DATA ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 3.410' DKK IT SOLUTION POINT A/S (2013-14) |
Største gæld: | 553' DKK ApS KBUS 35 NR. 1226 (Nu: R & U DATA ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBUS 35 NR. 1226 (Nu: R & U DATA ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af R & U DATA ApS (25 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1982 hos INFO:PARTNER DANMARK ApS (tidligere R & U DATA, AABENRAA ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Bent Møller Laursen i 15 år 8 måneder, inden stoppet den 1. september 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. februar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R & U DATA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
R & U DATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.1998
Repræsentant (1)
-
A/B Andelsboligforeningen Næsbyvej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.06.2023
Tidslinje (15)
-
Matr.nr. 639 Sdr. Hostrup I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
A/B Andelsboligforeningen Næsbyvej
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Matr.nr. 639 Sdr. Hostrup I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2013
Registreringsdato: 01.06.2013
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2013 - 30.11.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
10.12.1993 - 31.08.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2002 - 14.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.12.1982 - 21.06.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ApS KBUS 35 NR. 1226 (Nu: R & U DATA ApS) fremviste et overskud på 263' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ApS KBUS 35 NR. 1226 (Nu: R & U DATA ApS) fremviste et underskud på 207' DKK.