Jens Laursen
Karrieren startede hos: | BTA 25/11 1993 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.229' DKK DENCON FOODS A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.301' DKK BURCHARTH GULVENTREPRISE A/S (2017) |
Største egenkapital: | 82.256' DKK DENCON FOODS A/S (2018-19) |
Største gæld: | 70.377' DKK DENCON FOODS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos BURCHARTH GULVENTREPRISE A/S (2017) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for mange år siden hos BTA 25/11 1993 A/S (tidligere BRØRUP TØMMERHANDEL A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Laursen i 28 år, inden stoppet den 17. november 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 17. november 1995.
Tidslinje (92)
-
UDL EJENDOM JERNBANEGADE 29 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
JL ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: VILLAGADE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
JL ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: VILLAGADE ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.07.2023
Registreringsdato: 21.07.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.1986 - 20.08.2024
Ejer
01.10.1989 - 20.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
30.05.2006 - 16.08.2023
Reel ejer
30.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.1997 - 06.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2008 - 01.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2001 - 15.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år fra 1967 til 1995 hos BTA 25/11 1993 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.598' DKK (TANDLÆGERNE JERNBANEGADE 5, KOLDING, ApS (Nu: SØREN NITSCHKES ANPARTSSELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.422' DKK (TANDLÆGERNE JERNBANEGADE 5, KOLDING, ApS (Nu: SØREN NITSCHKES ANPARTSSELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 543' DKK (KIF-CENTERETS CAFETERIA ApS (Nu: KIF CAFETERIER ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anders Hvidberg Plum.