Gerner Ørgaard Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1994 (30 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gerner og Pernille Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 5.781' DKK GEPE HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -249' DKK GP EJENDOMSINVEST ApS (2023) |
Største egenkapital: | 23.861' DKK GEPE HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 2.938' DKK GP EJENDOMSINVEST ApS (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos GP GLASS-PEENING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GP GLASS-PEENING A/S (23 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1994 hos Gerner og Pernille Larsen (tidligere Gp Glass-Peening v/Gerner Larsen & Pernille Larsen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Pernille Larsen at Gerner Ørgaard Larsen stiftede Gerner og Pernille Larsen den dag i januar 1994. Titlen som Ejer og Stifter bestred Gerner i 10 år, før stoppet d. 1. januar 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GEPE HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GP GLASS-PEENING A/S
Via GEPE HOLDING A/S -
GP EJENDOMSINVEST ApS
Via GEPE HOLDING A/S -
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5
Via GEPE HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
GEPE HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2004 -
GP EJENDOMSINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2004 -
GP GLASS-PEENING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2001
Bestyrelsesposter (2)
-
GEPE HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2004 -
GP GLASS-PEENING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
GP GLASS-PEENING A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2004
Registreringsdato: 29.10.2004 -
GEPE HOLDING A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2004
Registreringsdato: 29.10.2004 -
GEPE HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2004
Registreringsdato: 29.10.2004
Blå bog (fortsat)
Gerner har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
29.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
27.06.2001 - 29.10.2004
Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.06.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2004 - 19.02.2023
Reel ejer
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24,36% -
Stifter og Ejer
28.06.2004 - 28.06.2004
Direktør
28.06.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.1994 - 01.01.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gerner Ørgaard Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GEPE HOLDING A/S (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.861' DKK. Gennem holdingselskabet GEPE HOLDING A/S har Gerner derfor også andele i GP GLASS-PEENING A/S (33.34-49.99%), GP EJENDOMSINVEST ApS (100%) samt Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5 (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Gerner Ørgaard Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GEPE HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 5.781' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GP EJENDOMSINVEST ApS kunne fremvise et underskud på 249' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.781' DKK (GEPE HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 249' DKK (GP EJENDOMSINVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.861' DKK (GEPE HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.642' DKK (GP GLASS-PEENING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Gerner' netværk er Pernille Larsen.