Anders Kanberg
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SUPPORT MEDIA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 268' DKK SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -939' DKK Gilleleje-Isen ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 230' DKK SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS) (2014-15) |
Største gæld: | 2.070' DKK Gilleleje-Isen ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SUPPORT MEDIA ApS (11 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 ved SUPPORT MEDIA ApS (tidligere SUPPORT MEDIA A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Kanberg i 11 år 6 måneder, før stoppet den 1. juli 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 57' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bregnbak Kanberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gilleleje-Isen ApS
Via Bregnbak Kanberg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bregnbak Kanberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019 -
Gilleleje-Isen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2021
Tidslinje (15)
-
SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SUPPORT MEDIA A/S (Nu: SUPPORT MEDIA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.12.2012 - 01.07.2024
Direktør
11.09.2023 - 01.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
16.02.2016 - 30.11.2023
Direktør
26.06.2019 - 23.01.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.05.2021 - 27.01.2022
Direktør
04.05.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Direktør
16.02.2016 - 02.04.2019
Ejer
16.02.2016 - Stadig aktiv
Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.10.2014 - 30.06.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Kanberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bregnbak Kanberg Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -112' DKK. Gennem holdingselskabet Bregnbak Kanberg Holding ApS har Anders derfor også andele i Gilleleje-Isen ApS (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Anders Kanberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Pollux ApS, Innovation & Communication kunne fremvise et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Gilleleje-Isen ApS kunne fremvise et underskud på 939' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Mikael Svend Hansen.