Palle Strauss
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1983 (41 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Korskildegaard Palle Strauss (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Korskildegaard Palle Strauss (41 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1983 hos Korskildegaard Palle Strauss (tidligere GÅRDEJER PALLE STRAUSS) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Palle Strauss og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Palle nu besiddet i 41 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen event catering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Korskildegaard Palle Strauss
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
DANSK LAM A.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2007
Registreringsdato: 26.10.2007 -
DANSK LAM A.M.B.A
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2003
Registreringsdato: 04.10.2003 -
GÅRDEJER PALLE STRAUSS (Nu: Korskildegaard Palle Strauss) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.04.1983
Registreringsdato: 15.04.1983
Blå bog (fortsat)
Palle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.04.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.10.2003 - 26.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab