Mogens Arentoft
Karrieren startede hos: | ELGÅRDEN MOGENS ARENTOFT (Ejer) |
Største overskud: | 3.197' DKK NORKA FARM ApS (Nu: GOLF CAR-GO ApS) (2021) |
Største underskud: | -2.903' DKK FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 3.006' DKK FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2014) |
Største gæld: | 9.784' DKK ARENTOFT MINK, BILLUND ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) (2023) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for mange år siden hos ELGÅRDEN MOGENS ARENTOFT i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mogens Arentoft der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mogens i 37 år 6 måneder, inden stoppet den 31. december 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GOLF CAR-GO ApS
Ejerandel: 100% -
MOGENSNET ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
GOLF CAR-GO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021 -
MOGENSNET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
MOGENSNET ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Mogens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.04.1980 - 14.06.2022
Ejer
01.04.1980 - Stadig aktiv
Direktør
24.09.1996 - 13.06.2022
Direktør
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1996 - 18.08.2021
Ejer
26.03.1996 - Stadig aktiv
Direktør
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.06.1998 - 28.08.2002
Ejer
18.08.1998 - 15.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.1993 - 28.08.2020
Reel ejer
06.11.2017 - 15.03.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1970 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NORKA FARM ApS (Nu: GOLF CAR-GO ApS) landede et overskud på 3.197' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS) landede et underskud på 2.903' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135' DKK (NORKA FARM ApS (Nu: GOLF CAR-GO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 609' DKK (FORELCO. BILLUND A/S (Nu: MOGENSNET ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 61' DKK (NORKA FARM ApS (Nu: GOLF CAR-GO ApS)).