Peder Bjarne Fly Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1985 (38 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KISUM VINDKRAFT I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKIVE AUTOFORUM I/S (20 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1985 i KISUM VINDKRAFT I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Henry Hejgaard Sørensen, Kurt Normann Andersen, Frede Kristensen, Steen Toft Christensen, Erik Jeldtoft Jakobsen, Erik Engholm Larsen, Svend Erik Aggerholm at Peder Bjarne Fly Kristensen stiftede KISUM VINDKRAFT I/S den dag i november 1985. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peder i 17 år, inden stoppet d. 4. november 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor elforsyning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjarne Fly Biler v/Peder Bjarne Fly Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
SKIVE AUTOFORUM I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
Bjarne Fly Biler v/Peder Bjarne Fly Kristensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
KISUM VINDKRAFT I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2002
Registreringsdato: 04.11.2002
Blå bog (fortsat)
Peder har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.06.1987 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1985 - 04.11.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager