Ib Nymark Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VVS-CENTER 2000. RINGSTED A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 577' DKK KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) (2015) |
Største underskud: | -145' DKK KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 964' DKK IB NYMARK HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 739' DKK KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af IB NYMARK HOLDING ApS (10 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1998 hos VVS-CENTER 2000. RINGSTED A.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ib Nymark Nielsen i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 31. maj 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor byggemarkeder og værktøjsmagasiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IB NYMARK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KLAR RÅDGIVNING ApS
Via IB NYMARK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
IB NYMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2014 -
KLAR RÅDGIVNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
IB NYMARK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2014
Registreringsdato: 27.01.2014 -
KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2014
Registreringsdato: 27.01.2014 -
IB NYMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.01.2014
Registreringsdato: 27.01.2014
Blå bog (fortsat)
Ib har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
27.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2014 - 01.01.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.11.1998 - 31.05.2000
Bestyrelsesmedlem
02.04.2009 - 30.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Nymark Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IB NYMARK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 964' DKK. Gennem holdingselskabet IB NYMARK HOLDING ApS har Ib derfor også andele i KLAR RÅDGIVNING ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ib Nymark Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) kunne fremvise et overskud på 577' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS) kunne fremvise et underskud på 145' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 326' DKK (KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 964' DKK (IB NYMARK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 644' DKK (KLAR RÅDGIVNING IVS (Nu: KLAR RÅDGIVNING ApS)).