Jacob Pilgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JACOB PILGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 57.635' DKK ZYTHOMIR HOLDING A/S (2017) |
Største underskud: | -38.361' DKK ZYTHOMIR HOLDING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 171.181' DKK ZYTHOMIR HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 33.276' DKK ZYTHOMIR HOLDING A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Eskebjerg 2015 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JALIMA HOLDING ApS (18 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1991 ved JACOB PILGAARD som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jacob Pilgaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jacob i 16 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen avl af smågrise. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JALIMA HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
DYNAMIK ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
JALIMA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2006 -
DYNAMIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Eskebjerg 2015 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Eskebjerg 2015 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2017
Registreringsdato: 03.04.2017 -
JALIMA HOLDING ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.06.2014
Registreringsdato: 05.06.2014
Blå bog (fortsat)
Jacob har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
05.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,6% -
Reel ejer
30.11.2015 - 27.02.2021
Bestyrelsesmedlem
03.04.2017 - 07.12.2021
Reel ejer
28.02.2021 - 11.08.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2006 - 29.09.2006
Bestyrelsesmedlem
25.05.2010 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2006 - 17.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JACOB PILGAARD ApS (Nu: DYNAMIK ApS) fremviste et overskud på 559' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JACOB PILGAARD ApS (Nu: DYNAMIK ApS) fremviste et underskud på 4.108' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 52.715' DKK (ZYTHOMIR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.108' DKK (JACOB PILGAARD ApS (Nu: DYNAMIK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 171.181' DKK (ZYTHOMIR HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.144' DKK (JACOB PILGAARD ApS (Nu: DYNAMIK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Anne Grete Pilgaard.