Jens Peter Øllgaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNITED 180593 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.149' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største underskud: | -897' DKK JENS ØLLGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.741' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2023) |
Største gæld: | 10.272' DKK ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMMEN STRANDVEJEN 128 (32 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved UNITED 180593 ApS (tidligere G.R. ØLLGAARD, RÅDGIVENDE INGENIØRKONTOR ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Peter Øllgaard i 16 år 2 måneder, før stoppet den 25. maj 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. november 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMMEN STRANDVEJEN 128
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JENS ØLLGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JENS ØLLGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2009
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2009
Registreringsdato: 30.09.2009 -
JENS ØLLGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.08.2004
Registreringsdato: 02.08.2004 -
ØLLGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.08.2004
Registreringsdato: 02.08.2004
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
02.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.12.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.03.1998 - 02.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.1977 - 25.05.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JENS ØLLGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 505' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JENS ØLLGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 897' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.149' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 639' DKK (JENS ØLLGAARD HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.741' DKK (ØLLGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.306' DKK (JENS ØLLGAARD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørgen Georg Øllgaard.