Christian Nai En Tierp-Wong
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Læge Konsultation CW v/Christian Wong (Ejer) |
Største overskud: | 79' DKK FDC Fuglevad Doctors Consultation APS (2022) |
Største underskud: | -322' DKK VirtualScape ApS (Nu: Qibalancesports ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 106' DKK FDC Fuglevad Doctors Consultation APS (2019) |
Største gæld: | 566' DKK VirtualScape ApS (Nu: Qibalancesports ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FDC Fuglevad Doctors Consultation APS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Læge Konsultation CW v/Christian Wong (22 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1987 i Læge Konsultation CW v/Christian Wong (tidligere Chr.W.v/Christian Wong) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Nai En Tierp-Wong der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christian i 22 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen praktiserende speciallæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FDC Fuglevad Doctors Consultation APS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FDC Fuglevad Doctors Consultation APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Spinaposture 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
Spinaposture 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
VirtualScape ApS (Nu: Qibalancesports ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2023
Registreringsdato: 11.07.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Direktør
06.07.2015 - Stadig aktiv
Ejer
07.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
10.07.2015 - 22.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
09.07.2015 - 22.01.2024
Reel ejer
08.09.2015 - 22.01.2024
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2019 - 11.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FDC Fuglevad Doctors Consultation APS kunne offentliggøre et overskud på 79' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FDC Fuglevad Doctors Consultation APS kunne offentliggøre et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 44' DKK (VirtualScape ApS (Nu: Qibalancesports ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (FDC Fuglevad Doctors Consultation APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (FDC Fuglevad Doctors Consultation APS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -24' DKK (VirtualScape ApS (Nu: Qibalancesports ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Michael Dirch Krogh Steffensen.