Peder Kirk Svenstrup
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1877 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 640' DKK FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND (2015) |
Største underskud: | -602' DKK FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND (2019) |
Største egenkapital: | 332' DKK EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 6, GRENÅ ApS (2022) |
Største gæld: | 9.648' DKK FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND (2019) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1877 (tidligere SVENSTRUP SKO, GRENAA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peder Kirk Svenstrup i 43 år, inden stoppet d. 11. juli 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor skotøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SVENSTRUP SKO V/PEDER SVENSTRUP
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 6, GRENÅ ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 6, GRENÅ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
SVENSTRUP SKO, GRENAA A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1877)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2014
Registreringsdato: 11.07.2014 -
EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 6, GRENÅ ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005 -
EJENDOMSSELSKABET ØSTERGADE 6, GRENÅ ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2005
Registreringsdato: 31.12.2005
Blå bog (fortsat)
Peder har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.06.1971 - 11.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.1999 - 12.09.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.1979 - 24.10.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år fra 1971 til 2014 hos AKTIESELSKABET AF 4. MAJ 1877.