Nis Peter Alnor
Erhvervsaktiv siden: | 18. sep. 1984 (40 år) |
Karrieren startede hos: | MEDICINFABRIK FELO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 186' DKK N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) (2023) |
Største underskud: | -350' DKK N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 1.333' DKK N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) (2014) |
Største gæld: | 401' DKK N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af N P ALNOR KIROPRAKTISK KLINIK V/NIS PETER ALNOR (22 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1984 ved MEDICINFABRIK FELO ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Nis Peter Alnor i 19 år 1 måned, før stoppet den 20. oktober 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Slagelsekiropraktoren ApS
Via KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Slagelsekiropraktoren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2012 -
KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
N P ALNOR KIROPRAKTISK KLINIK V/NIS PETER ALNOR (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2012
Registreringsdato: 30.06.2012 -
KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2012
Registreringsdato: 28.06.2012 -
KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2012
Registreringsdato: 28.06.2012
Blå bog (fortsat)
Nis har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1989 - 30.06.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
02.01.2012 - 27.06.2012
Ejer og Direktør
28.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.09.1984 - 20.10.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1989 - 16.07.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Nis Peter Alnor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 267' DKK. Gennem holdingselskabet KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS har Nis derfor også andele i Slagelsekiropraktoren ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Nis Peter Alnor, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) kunne fremvise et overskud på 186' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS) kunne fremvise et underskud på 350' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 186' DKK (N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 462' DKK (N.P. ALNOR KIROPRAKTISKE KLINIK ApS (Nu: Slagelsekiropraktoren ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 267' DKK (KIROPRAKTOR NIS ALNOR HOLDING ApS).