Peder Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Thomasbjerg Kvali v/Peder Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 546' DKK VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) (2017) |
Største underskud: | -853' DKK VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) (2014) |
Største egenkapital: | 1.077' DKK PKP EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 4.605' DKK VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Thomasbjerg Kvali v/Peder Sørensen (33 år 3 måneder) |
Det startede i 1991 ved Thomasbjerg Kvali v/Peder Sørensen (tidligere Peder Sørensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peder Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Peder nu bestreddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
P.S. THOMASBJERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Thomasbjerg Kvali v/Peder Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PKP EJENDOMME ApS
Via P.S. THOMASBJERG HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
P.S. THOMASBJERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2004 -
PKP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017)
Fratrådt som direktørDato: 30.01.2018
Registreringsdato: 30.01.2018 -
VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2018
Registreringsdato: 30.01.2018 -
PKP EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2009
Registreringsdato: 01.09.2009
Blå bog (fortsat)
Peder har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.12.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2006 - 01.09.2009
Direktør
15.11.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2009 - 22.04.2020
Reel ejer
23.04.2020 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2005 - 30.01.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) kunne fremvise et overskud på 546' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor VVS-INSTALLATØR BENT E. ANDERSEN A/S (Nu: Aktieselskabet af 20.11.2017) kunne fremvise et underskud på 853' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 79' DKK (PKP EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (P.S. THOMASBJERG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.077' DKK (PKP EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 163' DKK (P.S. THOMASBJERG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Preben Johansson.