Aase Sommer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ølsted Fodklinik/Aase Sommer (Ejer) |
Største overskud: | 2.371' DKK Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS) (2021) |
Største underskud: | -10.037' DKK Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 34.990' DKK Energia Nordica Group ApS (2023) |
Største gæld: | 18.220' DKK Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ølsted Fodklinik/Aase Sommer (29 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 ved Ølsted Fodklinik/Aase Sommer (tidligere Ølsted Fodklinik/Aase Henriksen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Aase Sommer der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Aase i 29 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sommer Group ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Sommer Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Tidslinje (24)
-
Energy Nordic ApS (Nu: ENCL ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
Sommer Family IVS (Nu: Sommer Family ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
Sommer Family ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023
Blå bog (fortsat)
Aase har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.12.2018 - 23.03.2019
Bestyrelsesmedlem
18.08.2020 - 03.04.2024
Reel ejer
05.04.2021 - 03.04.2024
Ejerandel: 56,97% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.07.2019 - 03.04.2023
Direktør
08.07.2019 - 30.08.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.01.2018 - 13.03.2023
Direktør
02.01.2023 - 13.03.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.03.2021 - 15.10.2021
Ejerandel: 46% -
Ejer
01.04.2017 - 30.06.2019
Reel ejer
01.04.2017 - 30.06.2019
Bestyrelsesmedlem
19.10.2017 - 08.02.2021
Ejer og Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Aase Sommer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sommer Group ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -9.767' DKK. Igennem holdingselskabet Sommer Group ApS har Aase derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Aase Sommer, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.371' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS) kunne offentliggøre et underskud på 4.607' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 779' DKK (Energia Nordica Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.990' DKK (Energia Nordica Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.767' DKK (Sommer Group IVS (Nu: Sommer Group ApS)).