Kaj Fredløv Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDB-SUPPORTEN V/KAJ FREDLØV NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.029' DKK INKO VINDUER A/S (Nu: NORDIC DANMARK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -729' DKK VILDKILDE HOLDING ApS (Nu: MIMIK HOLDING A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 7.111' DKK VILDKILDE HOLDING ApS (Nu: MIMIK HOLDING A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 2.078' DKK INKO VINDUER A/S (Nu: NORDIC DANMARK A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af EDB-SUPPORTEN V/KAJ FREDLØV NIELSEN (37 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1987 hos EDB-SUPPORTEN V/KAJ FREDLØV NIELSEN i rollen som Ejer. Kaj Fredløv Nielsen erhvervede virksomheden EDB-SUPPORTEN V/KAJ FREDLØV NIELSEN d. 1. januar 1987. Kaj har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer har Kaj nu bestreddet i 37 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EDB-SUPPORTEN V/KAJ FREDLØV NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VILDKILDE HOLDING ApS (Nu: MIMIK HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2013
Registreringsdato: 06.02.2013 -
HC PROFILER A/S (Nu: TØMRERSELSKABET AF 8. JUNI 2011 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2011
Registreringsdato: 16.06.2011 -
INKO VINDUER A/S (Nu: NORDIC DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2010
Registreringsdato: 01.09.2010
Blå bog (fortsat)
Kaj har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
15.04.1999 - 06.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2005 - 16.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.07.1997 - 01.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaj har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 1999 til 2013 hos MIMIK HOLDING A/S.