Paul Christian Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | BLICHFELD EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 246.200' DKK A/S KOE-VARME (Nu: TREFOR VARME A/S) (2019) |
Største underskud: | -19.231' DKK A/S KOE-ENTREPRISE (Nu: EWII Teknik A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 252.851' DKK A/S KOE-VARME (Nu: TREFOR VARME A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.069.735' DKK A/S KOE-VARME (Nu: TREFOR VARME A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos A/S KOE-ENTREPRISE (Nu: EWII Teknik A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af PAUL C JEPSEN (18 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1991 ved BLICHFELD EJENDOMME A/S (tidligere ERIK BLICHFELD A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Paul Christian Jepsen i 4 år 10 måneder, før stoppet den 19. august 1996.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 907' DKK.
Tidslinje (48)
-
ADVOKATANPARTSSELSKABET PAUL C JEPSEN (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020 -
ARKITEKTFIRMAET LARS EDMUND ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2020
Registreringsdato: 24.02.2020 -
ADVOKATANPARTSSELSKABET PAUL C JEPSEN
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2019
Registreringsdato: 26.08.2019
Blå bog (fortsat)
Paul har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
28.06.2011 - 17.06.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - 24.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.12.2017 - 26.02.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Paul Christian Jepsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S) der præsenterede et overskud på 2.782' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved ARKITEKTFIRMAET LARS EDMUND ApS der præsenterede et underskud på 50' DKK.
Paul har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2005 til 2015 hos KMF Invest A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.659' DKK (KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.754' DKK (A/S KOE-ENTREPRISE (Nu: EWII Teknik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252.851' DKK (A/S KOE-VARME (Nu: TREFOR VARME A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.794' DKK (KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Per Frederiksen.