Henrik Nedergaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Randers Fjord´s Gulerødder v/Henrik Nedergaard Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.588' DKK DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -3.494' DKK DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | -6.750' DKK DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 27.594' DKK DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Randers Fjord´s Gulerødder v/Henrik Nedergaard Jensen (36 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1988 hos Randers Fjord´s Gulerødder v/Henrik Nedergaard Jensen (tidligere GARTNER HENRIK NEDERGAARD JENSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Nedergaard Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Henrik nu bestreddet i 36 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Randers Fjord´s Gulerødder v/Henrik Nedergaard Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2019
Registreringsdato: 23.04.2019 -
KRISTRUP DIGELAG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.02.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.07.2012 - 23.04.2019
Ejer
10.07.2012 - 22.11.2019
Reel ejer
16.10.2017 - 22.11.2019
Ejerandel: 10% -
Ejer
06.02.1996 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) kunne fremvise et overskud på 1.588' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor DENFOOD A/S (Nu: Selskabet af 21. april 2019 A/S) kunne fremvise et underskud på 3.494' DKK.