Allan Gerholt
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRO DATA ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Markon Consult v/Allan Gerholt (20 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1989 hos PRO DATA ApS (tidligere PALLE FOBIAN ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Allan Gerholt i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 6. august 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. januar 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Markon Consult v/Allan Gerholt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
MARKON CONSULT I/S V/PALLE FOBIAN & ALLAN GERHOLT (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2004
Registreringsdato: 27.05.2004 -
Markon Consult v/Allan Gerholt (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2004
Registreringsdato: 27.05.2004 -
MARKON CONSULT I/S V/PALLE FOBIAN & ALLAN GERHOLT (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.1992
Registreringsdato: 30.11.1992
Blå bog (fortsat)
Allan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
27.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
30.11.1992 - 27.05.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.12.1989 - 06.08.1991
Ejerandel: Intet ejerskab