Peter Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 1983 (41 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUNDGAARDS BÅDEBYGGERI I/S (Ejer) |
Største overskud: | 73' DKK Marine & Offshore Teknik ApS (2022) |
Største underskud: | -69' DKK Marine & Offshore Teknik ApS (2023) |
Største egenkapital: | 176' DKK Marine & Offshore Teknik ApS (2022) |
Største gæld: | 608' DKK Marine & Offshore Teknik ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Marine & Offshore Teknik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUNDGAARDS BÅDEBYGGERI I/S (19 år 8 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1983 ved BUNDGAARDS BÅDEBYGGERI I/S som Ejer. Peter Bundgaard købte en andel af virksomheden den 29. april 1983 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Peter af: John Bundgaard. Rollen som Ejer havde Peter i 19 år 8 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen transmission af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Marine & Offshore Teknik ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Marine & Offshore Teknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2022
Tidslinje (10)
-
Marine & Offshore Teknik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Marine & Offshore Teknik ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2019
Registreringsdato: 01.07.2019 -
BUNDGAARDS BÅDEBYGGERI I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2002
Registreringsdato: 31.12.2002
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Direktør
11.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.04.1983 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
09.07.1993 - 25.09.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.1990 - 05.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Marine & Offshore Teknik ApS fremviste et overskud på 73' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Marine & Offshore Teknik ApS fremviste et underskud på 69' DKK.