Søren Kim Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIV FRITID I/S (Ejer) |
Største overskud: | 642' DKK DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS) (2019) |
Største underskud: | -378' DKK DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.333' DKK KL HOLDING FREDERICIA ApS (2019) |
Største gæld: | 1.041' DKK KL HOLDING FREDERICIA ApS (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af Microgyms ApS (15 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1989 ved AKTIV FRITID I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Hans Helge Larsen, Kjeld René Larsen at Søren Kim Larsen stiftede AKTIV FRITID I/S den dag i februar 1989. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 11 år 11 måneder, før stoppet den 1. januar 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. januar 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KL HOLDING FREDERICIA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Microgyms ApS
Via KL HOLDING FREDERICIA ApS
Direktørposter (2)
-
Microgyms ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2009 -
KL HOLDING FREDERICIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
DANSK FITNESS A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019 -
DANSK FITNESS A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2018
Registreringsdato: 14.09.2018 -
Aktiv Fritid v/Søren K Larsen (Nu: Dansk Fitness Fredericia v/Søren K Larsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.06.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2018 - 21.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.1989 - 01.01.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Kim Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KL HOLDING FREDERICIA ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.704' DKK. Gennem holdingselskabet KL HOLDING FREDERICIA ApS har Søren derfor også andele i Microgyms ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Kim Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS) kunne fremvise et overskud på 642' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS) kunne fremvise et underskud på 378' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 62' DKK (KL HOLDING FREDERICIA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.704' DKK (KL HOLDING FREDERICIA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -160' DKK (DANSK FITNESS FREDERICIA ApS (Nu: Microgyms ApS)).