Robert Alfred Neubert-Luckner
Karrieren startede hos: | LANDMAND ROBERT A NEUBERT (Ejer) |
Største overskud: | 9.882' DKK A/S PSE NR.2642 (Nu: Stormøllegård ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -2.531' DKK 1ST-RETAIL HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 80.580' DKK A/S PSE NR.2642 (Nu: Stormøllegård ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 50.187' DKK A/S PSE NR.2642 (Nu: Stormøllegård ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos 1ST-RETAIL A/S (2020) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Robert Alfred Neubert-Luckner. Den første gang Robert var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1973 i LANDMAND ROBERT A NEUBERT i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Robert Alfred Neubert-Luckner der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Robert i 48 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2022.
Tidslinje (16)
-
1ST-RETAIL HOLDING A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.01.2022
Registreringsdato: 02.01.2022 -
LANDMAND ROBERT A NEUBERT (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
1ST-RETAIL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2012
Registreringsdato: 24.02.2012
Blå bog (fortsat)
Robert har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 51 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.06.2000 - 13.09.2024
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
20.11.2013 - 08.09.2023
Ejerandel: 14% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
07.06.2000 - 24.02.2012
Ejer
20.12.2006 - 02.01.2022
Reel ejer
20.12.2006 - 08.09.2023
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.08.1973 - 01.01.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
31.10.2016 - 04.06.2020
Ejerandel: 17%
Robert har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 2000 til 2012 hos 1ST-RETAIL HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Mark Neubert-Luckner.