Helle Birgitte Mengel
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1991 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FARUM GYDEVEJ 85-87 3520 FARUM I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.281' DKK Osdale Consult ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.287' DKK Osdale Consult ApS (2023) |
Største gæld: | 109' DKK Osdale Consult ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DAMVEJ 1A OG 1B, 8471 SABRO (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1991 hos FARUM GYDEVEJ 85-87 3520 FARUM I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Steen Skipper Rasmussen, Hugo Samuelsen, Niels Thrane, Peter Schultz-Larsen, Ida Sylva Walsøe, John Højdevang, Mads Odgård, Klaus Køhler, Poul Krieger Christensen at Helle Birgitte Mengel stiftede FARUM GYDEVEJ 85-87 3520 FARUM I/S den dag i december 1991. Titlen som Ejer og Stifter bestred Helle i 15 år, før stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Osdale Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Osdale Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Osdale Consult ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Osdale Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2020
Registreringsdato: 12.11.2020 -
Osdale (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020
Blå bog (fortsat)
Helle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2020 - 02.11.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
31.12.1991 - 30.09.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.12.1991 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Osdale Consult ApS kunne fremvise et overskud på 2.281' DKK.