Bernhardt Strandstoft
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEMINARER,AMTER OG KOMMUNER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.446' DKK ABS ODENSE HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -4.448' DKK SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 9.186' DKK ABS ODENSE HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 15.357' DKK SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ABS ODENSE HOLDING ApS (12 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1998 i SEMINARER,AMTER OG KOMMUNER I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Poul Vestervig Poulsen at Bernhardt Strandstoft stiftede SEMINARER,AMTER OG KOMMUNER I/S den dag i maj 1998. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bernhardt i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen undervisning i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ABS ODENSE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
ABS ODENSE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Børnenes Legeland ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Børnenes Legeland ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2017
Registreringsdato: 02.01.2017
Blå bog (fortsat)
Bernhardt har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
31.05.2012 - Stadig aktiv
Ejer
11.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer og Direktør
14.12.2016 - 21.02.2024
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.06.2006 - 02.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 01.04.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1998 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ABS ODENSE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.446' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ABS ODENSE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 713' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14' DKK (Børnenes Legeland ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.448' DKK (SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.251' DKK (ABS ODENSE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.436' DKK (SEMINARER I REGIONER & KOMMUNER A/S (Nu: SEMINARER.DK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bernhardt' netværk er Anne-Lise Strandstoft.