Kaj Aksel Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2002 (22 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen (20 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2002 i Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jytte Bang Sørensen at Kaj Aksel Sørensen stiftede Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen den dag i juli 2002. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kaj i 20 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 27. februar 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen blomsterforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. februar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Knoppen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023 -
Knoppen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
Butik Knoppen Jytte og Kaj Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002
Blå bog (fortsat)
Kaj har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - 27.02.2023
Reel ejer
27.01.2018 - 27.02.2023
Ejerandel: 50%