Lone Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJD RØDKLVEJ 12-18 & HVIDKLVEJ 9 1 (Ejer) |
Største overskud: | 10.843' DKK KHI AF 12/3 1973 ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.170' DKK Baldur Artisane ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 19.816' DKK KHI AF 12/3 1973 ApS (2018-19) |
Største gæld: | 8.251' DKK KHI AF 12/3 1973 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Baldur Artisane ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KHI AF 12/3 1973 ApS (22 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1985 i EJD RØDKLVEJ 12-18 & HVIDKLVEJ 9 1 i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Peter Michael Ibsen at Lone Ibsen stiftede EJD RØDKLVEJ 12-18 & HVIDKLVEJ 9 1 den dag i april 1985. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lone i 15 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lone Kirketerp Ibsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Baldur Artisane ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Baldur Artisane ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2017
Tidslinje (13)
-
Lone Kirketerp Ibsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
KHI AF 12/3 1973 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019 -
KHI AF 12/3 1973 ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.12.2019
Registreringsdato: 02.12.2019
Blå bog (fortsat)
Lone har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
21.12.2018 - 27.02.2020
Ejerandel: 27,78% -
Ejer
01.09.1997 - 02.12.2019
Direktør
06.01.1998 - 02.12.2019
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.09.1997 - 15.03.2016
Direktør
06.01.1998 - 15.03.2016
Ejerandel: 50-66.65%
Lone Ibsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Baldur Artisane ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -1.176' DKK. Gennem sit holdingselskab Baldur Artisane ApS har Lone dermed også andele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Lone Ibsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor KHI AF 12/3 1973 ApS landede et overskud på 10.843' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Baldur Artisane ApS landede et underskud på 1.170' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 459' DKK (KHI AF 12/3 1973 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (Baldur Artisane ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.352' DKK (KHI AF 12/3 1973 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.176' DKK (Baldur Artisane ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Søren Kjærsgaard Grønbæk.