Viggo Sevelsted Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIGGO PEDERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 1.390' DKK TMS-AS ApS (2023) |
Største underskud: | -1.029' DKK TMS-AS ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.636' DKK TMS-AS ApS (2023) |
Største gæld: | 5.097' DKK TMS-AS ApS (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TMS-AS ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VIGGO PEDERSEN (36 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1988 hos VIGGO PEDERSEN i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Viggo Sevelsted Pedersen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Viggo nu besiddet i 36 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VIGGO PEDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Viggo Pedersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TMS-AS ApS UNDER KONKURS
Via Viggo Pedersen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Viggo Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2021
Tidslinje (5)
-
TMS-AS ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
TMS-AS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2022
Registreringsdato: 12.11.2022 -
Viggo Pedersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021
Blå bog (fortsat)
Viggo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2022 - 19.07.2024
Reel ejer
12.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Viggo Sevelsted Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Viggo Pedersen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 55' DKK. Gennem sit holdingselskab Viggo Pedersen Holding ApS har Viggo dermed også andele i TMS-AS ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Viggo Sevelsted Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Viggo Pedersen Holding ApS landede et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.390' DKK (TMS-AS ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Viggo Pedersen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.636' DKK (TMS-AS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55' DKK (Viggo Pedersen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Viggo' netværk er Poul Laursen.