Christian Sønnersgaard Scharf
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CC COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.409' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Største underskud: | -770' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.215' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.182' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SAMSØE & SCHARF ApS (12 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2010 i CC COMPANY ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Christian Sønnersgaard Scharf i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 29. september 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christian Scharf Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SAMSØE & SCHARF ApS
Via Christian Scharf Holding ApS -
SW Con ApS
Via Christian Scharf Holding ApS
Direktørposter (3)
-
SAMSØE & SCHARF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2015 -
Christian Scharf Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021 -
SW Con ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Krav Maga 2730 Herlev ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
Krav Maga 2730 Herlev ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
SW Con ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.04.2021 - 18.09.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2020 - 30.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.04.2021 - 16.06.2021
Ejerandel: 50-66.65%
Christian Sønnersgaard Scharf er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Christian Scharf Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.796' DKK. Igennem holdingselskabet Christian Scharf Holding ApS har Christian derfor også ejerandele i SAMSØE & SCHARF ApS (50-66.65%) & SW Con ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Christian Sønnersgaard Scharf, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor SAMSØE & SCHARF ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.409' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SAMSØE & SCHARF ApS kunne offentliggøre et underskud på 770' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 15' DKK (Christian Scharf Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.796' DKK (Christian Scharf Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.406' DKK (SAMSØE & SCHARF ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Mikkel Wind-Pedersen.